Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1902 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1902 | AR | ||||||
1 | 1 | Bosch, J. | 9-7-1901 | 23-12-1915 | Raadslid | ||
2 | 2 | Bots, J.A. | 16-7-1901 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
3 | 3 | Driessen, J.P.J. | 7-9-1897 | 7-9-1915 | Raadslid | ||
4 | 4 | Hoeken, A.J. van | 7-9-1897 | 23-9-1905 | Raadslid | ||
5 | 5 | Hoeken, P.J. van | 3-9-1889 | 23-4-1904 | Raadslid | ||
6 | Kempen, A.E. van | 5-9-1893 | 29-10-1902 | Raadslid | |||
7 | 6 | Kerstens, L.M.J.H. | 5-9-1893 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
8 | 7 | Lange, J. de | 30-8-1899 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
9 | 8 | Lidth de Jeude, Th.W. van | 22-12-1890 | 5-9-1905 | Raadslid | ||
10 | 9 | Mulder, A. | 9-7-1901 | 2-5-1922 | Raadslid | ||
11 | 10 | Mulder, P.J. | 4-12-1900 | 7-9-1915 | Raadslid | ||
12 | 11 | Pera, W. | 5-9-1893 | 5-9-1905 | Raadslid | ||
13 | 12 | Timp, G.P. | 9-7-1901 | 2-9-1919 | Raadslid | ||
14 | 13 | Tol, C.J. van | 16-7-1901 | 7-9-1920 | Raadslid | ||
15 | 14 | Vries, E. de | 27-10-1892 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
16 | Zaaijer, T. | 6-9-1881 | 22-12-1902 | Raadslid | |||
1902 | Ged. Liberaal | ||||||
1 | Kempen, A.E. van | 5-9-1893 | 29-10-1902 | Raadslid | |||
1902 | Katholiek | ||||||
1 | 1 | Bots, J.A. | 16-7-1901 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
2 | 2 | Lidth de Jeude, Th.W. van | 22-12-1890 | 5-9-1905 | Raadslid | ||
3 | 3 | Vries, E. de | 27-10-1892 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
1902 | Liberaal | ||||||
1 | 1 | Dissel, E.F. van | 14-6-1894 | 30-6-1905 | Raadslid | ||
2 | 2 | Driessen, P.L.C. | 4-9-1855 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
3 | 3 | Drucker, H.L. | 10-9-1891 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
4 | 4 | Goeje, M.J. | 13-1-1879 | 5-12-1908 | Raadslid | ||
5 | 5 | Hamel, J.A. van | 26-9-1901 | 2-9-1919 | Wethouder | ||
6 | 6 | Hasselbach, J.J. | 17-3-1887 | 3-9-1907 | Raadslid | ||
7 | 7 | Juta, H.C. | 10-9-1891 | 4-12-1908 | Wethouder | ||
8 | 8 | Kaiser, P.J. | 4-12-1884 | 30-12-1903 | Raadslid | ||
9 | 9 | Kerstens, L.M.J.H. | 5-9-1893 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
10 | 10 | Korevaar P. Az., J. | 28-10-1897 | 1-10-1912 | Wethouder | ||
11 | 11 | Lidth de Jeude, Th.W. van | 22-12-1890 | 5-9-1905 | Raadslid | ||
12 | 12 | Was, F. | 14-6-1894 | 1-1-1903 | Burgemeester | ||
13 | Zaaijer, T. | 6-9-1881 | 22-12-1902 | Raadslid | |||
1902 | Liberaal Vrijzinnig | ||||||
1 | 1 | Fockema Andreae, S.J. | 18-3-1886 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
1902 | Liberale Partij | ||||||
1 | 1 | Vries, E. de | 27-10-1892 | 5-9-1911 | Raadslid | ||
1902 | RK | ||||||
1 | 1 | Aalberse, P.J.M. | 26-9-1901 | 18-6-1903 | Wethouder | ||
2 | 2 | Bosch, J. | 9-7-1901 | 23-12-1915 | Raadslid | ||
3 | 3 | Driessen, J.P.J. | 7-9-1897 | 7-9-1915 | Raadslid | ||
4 | 4 | Driessen, P.L.C. | 4-9-1855 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
5 | 5 | Hoeken, A.J. van | 7-9-1897 | 23-9-1905 | Raadslid | ||
6 | 6 | Hoeken, P.J. van | 3-9-1889 | 23-4-1904 | Raadslid | ||
7 | Kempen, A.E. van | 5-9-1893 | 29-10-1902 | Raadslid | |||
8 | 7 | Kerstens, L.M.J.H. | 5-9-1893 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
9 | 8 | Mulder, P.J. | 4-12-1900 | 7-9-1915 | Raadslid | ||
10 | 9 | Pera, W. | 5-9-1893 | 5-9-1905 | Raadslid | ||
11 | 10 | Timp, G.P. | 9-7-1901 | 2-9-1919 | Raadslid | ||
12 | 11 | Tol, C.J. van | 16-7-1901 | 7-9-1920 | Raadslid | ||
13 | Zaaijer, T. | 6-9-1881 | 22-12-1902 | Raadslid | |||
1902 | Unie Liberaal | ||||||
1 | 1 | Hamel, J.A. van | 26-9-1901 | 2-9-1919 | Wethouder | ||
1902 | Vrijzinnig | ||||||
1 | 1 | Korevaar P. Az., J. | 28-10-1897 | 1-10-1912 | Wethouder | ||
1902 | Vrijzinnig Democratisch | ||||||
1 | 1 | Dissel, E.F. van | 14-6-1894 | 30-6-1905 | Raadslid | ||
2 | 2 | Drucker, H.L. | 10-9-1891 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
3 | 3 | Hamel, J.A. van | 26-9-1901 | 2-9-1919 | Wethouder | ||
4 | 4 | Hasselbach, J.J. | 17-3-1887 | 3-9-1907 | Raadslid | ||
5 | 5 | Juta, H.C. | 10-9-1891 | 4-12-1908 | Wethouder | ||
6 | 6 | Kaiser, P.J. | 4-12-1884 | 30-12-1903 | Raadslid | ||
7 | 7 | Korevaar P. Az., J. | 28-10-1897 | 1-10-1912 | Wethouder | ||
1902 | Vrijzinnig Democratische Bond | ||||||
1 | 1 | Sijtsma, K. | 9-7-1901 | 29-11-1929 | Raadslid | ||
1902 | Vrijzinnige Partij | ||||||
1 | 1 | Witmans Mz., A.I. | 29-8-1901 | 1-11-1907 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
1902 | Raads- vertegenwoordiging |
Functie | Benoemd | Her-be noeming |
Link | ||
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |