Joan Theodorus Buys |
|
|
Personalia | ||
Naam | Joan Theodorus Buys | |
Titulatuur | Prof. Mr. | |
Geb. datum | 26-1-1828 | |
Geb. plaats | Amsterdam | |
Ovl. datum | 14-5-1893 | |
Ovl. plaats | Leiden | |
Ovl. info | Akte 375-20.30u. | |
Burg. staat | Huw. | |
Kerkelijke gez. | Waals | |
Vader | Philippus Buys | |
Moeder | Elisabeth Antoinette Palve de Bruneton | |
Opmerkingen | Ridder i.d. Orde der Ned. Leeuw | |
Bronnen | L.J. '64 bl.44ev. | |
Raadsfunctie | van | tot | Partij | Info | Link | |
1 | Raadslid | 7-2-1867 | 26-6-1875 | Lib. | Neemt ontslag. | |
2 | Raadslid | 6-9-1881 | 4-3-1886 | Lib. | ||
Beroep | Jaar | Info | ||
1 | Hoogleraar rechten (jurist) | |||
2 | Hoogleraar (fac. rechtsgeleerdheid) | 1865 | Universiteit | |
3 | Staatsraad i. b. d. | 1877 | ||
Adres | Plaats | Jaar | Info | ||
1 | Nieuwe Rijn 7.52;49}43 | Leiden | 1865 | ||
2 | Noordeinde 3 | Leiden | 1877 | ||
3 | Kort Rapenburg | Leiden | 1881 | ||
Relatie | ||
Naam | Willemina Jeannette Maria Arntzenius | |
Geb. datum | 26-8-1832 | |
Geb. plaats | Den Haag | |
Chronologie | |||||
1828 | Geboren | Amsterdam | |||
1858 | Netwerk | Waalsche Gemeente | Diaken | ||
1865 | Beroep | Hoogleraar (fac. rechtsgeleerdheid) | |||
1865 | Adres | Nieuwe Rijn 7.52;49}43 | Leiden | ||
1866 | Netwerk | Leidsche Mij. van Weldadigheid, Hulpbank | Commissaris *Secretaris | ||
1867 | Raad | Lib. | Raadslid | ||
1868 | Netwerk | Waalsche Gemeente, Kiescollege | Lid | ||
1872 | Netwerk | Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden | Lid | ||
1875 | Netwerk | Stads Bank van Lening | Commissaris *Voorzitter | ||
1876 | Netwerk | Anti-Dienstvervangingsbond, afd. Leiden | Voorzitter | ||
1877 | Beroep | Staatsraad i. b. d. | |||
1877 | Adres | Noordeinde 3 | Leiden | ||
1881 | Raad | Lib. | Raadslid | ||
1881 | Commissie | Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente | lid | ||
1881 | Adres | Kort Rapenburg | Leiden | ||
1885 | Commissie | Financiën | voorz. | ||
1885 | Netwerk | Leidsche Cie. tot Onderst. der Nagelaten Betrekk. v. omgekomen vissers | Lid | ||
1888 | Netwerk | Vrijz. Kiesvereniging | Bestuurslid *Voorzitter | ||
1889 | Netwerk | Commanditaire Vennootschap: Leidsche Bank-vereniging | Commissaris | ||
Commissie | Financiën | voorz. | |||
Commissie | Financiën | lid | |||
Beroep | Hoogleraar rechten (jurist) | ||||
Huwelijk | Willemina Jeannette Maria Arntzenius | ||||
1893 | Overleden | Leiden | |||
pid : 1053, fid : 1053G
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |