Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1876 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1876 | AR | ||||||
1 | 1 | Cock, C. | 26-4-1866 | 7-9-1897 | Raadslid | ||
2 | 2 | Verster v. Wulvenhorst, F.A. | 7-9-1869 | 5-9-1899 | Raadslid | ||
1876 | Liberaal | ||||||
1 | 1 | Brandeler, W.C. van den | 15-8-1867 | 5-5-1880 | Burgemeester + Raadslid | ||
2 | 2 | Cock, C. | 26-4-1866 | 7-9-1897 | Raadslid | ||
3 | 3 | Driessen, P.L.C. | 4-9-1855 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
4 | 4 | Goudsmit, J.E. | 19-12-1861 | 6-9-1881 | Raadslid | ||
5 | 5 | Juta, H.C. | 2-9-1873 | 10-9-1891 | Raadslid | ||
6 | Laat de Kanter, L.M. de | 24-2-1876 | 20-10-1892 | Wethouder | |||
6 | 7 | Lith, P.A. van der | 7-9-1875 | 10-11-1881 | Raadslid | ||
7 | 8 | Verster v. Wulvenhorst, F.A. | 7-9-1869 | 5-9-1899 | Raadslid | ||
1876 | RK | ||||||
1 | 1 | Cock, C. | 26-4-1866 | 7-9-1897 | Raadslid | ||
2 | 2 | Driessen, P.L.C. | 4-9-1855 | 1-9-1903 | Raadslid | ||
3 | 3 | Verster v. Wulvenhorst, F.A. | 7-9-1869 | 5-9-1899 | Raadslid | ||
4 | 4 | Wensen, J.I. van | 5-9-1865 | 1-9-1885 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
1876 | Raads- vertegenwoordiging |
Functie | Benoemd | Her-be noeming |
Link | ||
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |