Arie Verboom |
|
|
Personalia | ||
Naam | Arie Verboom | |
Geb. datum | 8-5-1920 | |
Geb. plaats | Ouderkerk a/d Yssel | |
Opleiding | MSG | |
Politieke gez. | PvdA | |
Opmerkingen | Erepenning van Gem. Leiden 1980. | |
Raadsfunctie | van | tot | Partij | Info | Link | |
1 | Raadslid | 19-5-1970 | 3-9-1974 | PvdA | ||
2 | Wethouder | 3-9-1974 | 1-5-1980 | PvdA | Volkhuisvesting, Milieu. Tot pensioen. | |
Raadsvertegenwoordiging | Functie | van | Her-ben. | Link | |
1 | Adviesraad v.d. Leidse Woningstichting | voorzitter | 2-12-1974 | +1978 | |
Beroep | Jaar | Info | ||
1 | Metaalbewerker, draaier. | |||
Chronologie | |||||
1920 | Geboren | Ouderkerk a/d Yssel | |||
Opleiding | MSG | ||||
1970 | Raad | PvdA | Raadslid | ||
1970 | Commissie | Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" | lid | ||
1970 | Commissie | Gemeentelijke Werkplaats (na 1969 W-plaatsen) | lid | ||
1970 | Commissie | Openbare Werken | lid | ||
1972 | Commissie | Volkshuisvesting en de Openbare Werken | lid | ||
1974 | Raad | PvdA | Wethouder | ||
1974 | Commissie | Volkshuisvesting en Milieu | voorz. | ||
1974 | Commissie | Volkshuisvesting | voorz. | ||
1974 | Raadsvert. | Adviesraad v.d. Leidse Woningstichting | voorzitter | ||
Beroep | Metaalbewerker, draaier. | ||||
pid : 1418, fid : 1418c
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |