Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1940 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1940 | AR | ||||||
1 | 1 | Beekenkamp, C. | 1-9-1931 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Elkerbout, F. | 23-12-1935 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
3 | 3 | Parmentier, D. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
4 | 4 | Veenendaal, J. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1940 | CHU | ||||||
1 | 1 | Bosch Ridder v. Rosenthal, L.H.N.F.M. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Huurman, B.J. | 4-12-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
3 | Idenburg, P.J. | 22-1-1940 | 1-9-1941 | Raadslid | |||
3 | 4 | Reijden, J.A. van der | 4-12-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
4 | 5 | Rosmalen, A. van | 4-9-1923 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
5 | 6 | Sande Bakhuyzen, A. van de | 15-2-1927 | 1-4-1941 | Burgemeester | ||
6 | 7 | Wilbrink, Jac. | 20-3-1939 | 1-9-1941 | Wethouder | ||
1940 | Communistische Partij | ||||||
1 | 1 | Welzen, H. van | 28-4-1933 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1940 | Gemeente Belangen | ||||||
1 | 1 | Eskens, A.P.A. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1940 | Liberale Staatspartij | ||||||
1 | 1 | Bemmelen, J.M. van | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1940 | RK Staatspartij | ||||||
1 | 1 | Bergers, Th.M.W. | 4-9-1923 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Dijk, A. van | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
3 | 3 | Donders, H.F.A. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
4 | 4 | Lombert, H. | 16-4-1934 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
5 | 5 | Oijen, J.A.M. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
6 | 6 | Tepe, A.F.L.M. | 6-9-1927 | 1-9-1941 | Wethouder | ||
7 | 7 | Tobé, H.L.J. | 16-4-1934 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
8 | 8 | Wilmer, Th.B.J. | 4-9-1917 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1940 | SDAP | ||||||
1 | 1 | Braggaar-de Does, C.P. | 6-9-1927 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Cler-de Bruijn, J.C. de | 1-9-1931 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
3 | 3 | Eck, D.A. van | 7-9-1920 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
4 | 4 | Groeneveld, T. | 2-9-1919 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
5 | 5 | Jongeleen, A.J. | 3-9-1935 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
6 | 6 | Koole, C. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
7 | 7 | Oostveen, H. | 26-9-1938 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
8 | 8 | Piena, C.J. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
9 | 9 | Schüller, J.H. | 27-4-1925 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
10 | 10 | Snel, C. | 3-9-1935 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
11 | 11 | Stralen, J.J. van | 3-9-1935 | 1-9-1941 | Wethouder | ||
12 | 12 | Verwey, M.G. | 3-9-1935 | 1-6-1944 | Wethouder | ||
1940 | Vrijzinnig Democratische Bond | ||||||
1 | 1 | Key, M. | 22-3-1937 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Riedel, J.A. | 5-9-1939 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |