Corneille Jean Luzac |
Personalia | ||
Naam | Corneille Jean Luzac | |
Titulatuur | Mr. | |
Geb. datum | 13-12-1796 | |
Geb. plaats | Leiden | |
Geb. info | doop Waalsekerk 18/12 | |
Ovl. datum | 30-8-1861 | |
Ovl. plaats | Leiden | |
Burg. staat | Huw. | |
Kerkelijke gez. | Waals Ger. | |
Vader | Prof. Mr. Jean Luzac | |
Beroep Vader | Hoogleraar Vad. Gesch. | |
Moeder | Marie Adrienne Gertrude van Persijn | |
Info | Vdr. geb. 2/8/1746 Leiden, mede eig. van de "Gazette de Leyden" Hoogl. Vaderl.Gesch. & Grieks R.U.L-. Omgekomen 12/1/1807, springen van het "kruitschip" ! | |
Bronnen | NP38-220(1952) | |
Raadsfunctie | van | tot | Partij | Info | Link | |
1 | Raadslid | 17-10-1851 | 30-8-1861 | Overleden als Raadslid. | ||
Beroep | Jaar | Info | ||
1 | Advocaat | 1821 | ||
2 | Directeur | 1833 | Hal van inlandse Manufacturen | |
3 | President (vóór 1845 (plv. )rechter) | 1839 | Arrondissementsrechtbank | |
Adres | Plaats | Jaar | Info | ||
1 | Breestraat | Leiden | 1821 | ||
2 | Oude Vest | Leiden | 1826 | ||
3 | Papengracht | Leiden | 1829 | ||
4 | Oude Singel 331 | Leiden | 1830 | ||
Relatie | ||
Naam | Johanna Cornelia Blokhuijzen | |
Huw. datum | 22-2-1821 | |
Huw. plaats | Rotterdam | |
Geb. datum | 8-12-1797 | |
Geb. plaats | Rotterdam | |
Ovl. datum | 11-11-1870 | |
Ovl. plaats | Leiden | |
Schoonvader | Cornelis Gerbrand Blokhuijzen | |
Schoonmoeder | Johanna Vis | |
Chronologie | |||||
1796 | Geboren | Leiden | |||
1821 | Netwerk | Waalsche Gemeente | Diaken | ||
1821 | Beroep | Advocaat | |||
1821 | Adres | Breestraat | Leiden | ||
1821 | Huwelijk | Johanna Cornelia Blokhuijzen | Rotterdam | ||
1822 | Netwerk | Vredegerecht | Plv.Rechter | ||
1825 | Netwerk | Waalsche Kerkeraad | Commissaris van de school | ||
1826 | Netwerk | Waalsche Gemeente | Commissaris eredienst | ||
1826 | Adres | Oude Vest | Leiden | ||
1827 | Netwerk | Cie. van administratie over de Gevangenissen | Lid | ||
1829 | Adres | Papengracht | Leiden | ||
1830 | Netwerk | Rechtbank van 1e. Aanleg | Plv.Rechter | ||
1830 | Adres | Oude Singel 331 | Leiden | ||
1832 | Netwerk | Schutterij | Luitenant, 2e > 1e | ||
1833 | Beroep | Directeur | |||
1834 | Netwerk | Stedelijk Kiescollege | Lid | ||
1834 | Netwerk | Waalsche Gemeente | Ouderling | ||
1839 | Netwerk | Sint Janshofje, College v. Regenten | Lid | ||
1839 | Netwerk | Stedelijk Gymnasium | Curator | ||
1839 | Beroep | President (vóór 1845 (plv. )rechter) | |||
1842 | Netwerk | Michielhofje, Jean, College v. Regenten | Lid | ||
1843 | Netwerk | Stads Bank van Lening | Commissaris | ||
1851 | Raad | Raadslid | |||
1852 | Netwerk | Hoogheemraadschap Rijnland | Hoofdingeland | ||
1859 | Netwerk | Waalsche Gemeente, Gemeentecommissie | Lid | ||
1861 | Overleden | Leiden | |||
pid : 1002, fid :
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |